Karina Bæk
Erhvervsaktiv siden: | 14. jul. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ERIK BÆK ELECTRONIC ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ERIK BÆK ELECTRONIC ApS (5 år 7 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1999 ved ERIK BÆK ELECTRONIC ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Karina Bæk i 5 år 7 måneder, før stoppet den 14. februar 2005.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med radio og tv mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. februar 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Slikhuset
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Slikhuset (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.04.2020
Registreringsdato: 27.04.2020 -
ERIK BÆK ELECTRONIC ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2005
Registreringsdato: 14.02.2005 -
ERIK BÆK ELECTRONIC ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.07.1999
Registreringsdato: 14.07.1999
Blå bog (fortsat)
Karina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
27.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.07.1999 - 14.02.2005
Ejerandel: Intet ejerskab