Thomas Cramer Dalsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 6. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANPAP HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.592' DKK EGELA A/S (2014-15) |
Største underskud: | -5.267' DKK EGELA A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 61.284' DKK EGELA A/S (2014-15) |
Største gæld: | 29.598' DKK SCANSEASON A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos SCANSEASON A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af THOMAS DALSGAARD HOLDING, NÆSTVED ApS (19 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1999 i DANPAP HOLDING ApS (tidligere DANPAP HOLDING A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Thomas Cramer Dalsgaard i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. maj 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. maj 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THOMAS DALSGAARD HOLDING, NÆSTVED ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EGELA A/S
Via THOMAS DALSGAARD HOLDING, NÆSTVED ApS -
SCANSEASON A/S
Via THOMAS DALSGAARD HOLDING, NÆSTVED ApS
Direktørposter (1)
-
THOMAS DALSGAARD HOLDING, NÆSTVED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
SCANSEASON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2006 -
EGELA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (46)
-
EGELA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
EGELA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
Thorik TCD Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.02.2023
Registreringsdato: 07.02.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
05.10.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.10.2015 - 27.06.2024
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
28.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
03.11.2022 - 07.02.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2019 - 03.03.2022
Ejer
25.09.2019 - 03.11.2022
Direktør
03.03.2022 - 03.11.2022
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
26.04.2018 - 27.09.2022
Bestyrelsesmedlem
04.05.2018 - 25.01.2019
Ejerandel: 50%
Thomas Cramer Dalsgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THOMAS DALSGAARD HOLDING, NÆSTVED ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 31.103' DKK. Igennem holdingselskabet THOMAS DALSGAARD HOLDING, NÆSTVED ApS har Thomas derfor også ejerandele i EGELA A/S (100%) & SCANSEASON A/S (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Thomas Cramer Dalsgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor SCANSEASON A/S kunne offentliggøre et overskud på 6.321' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor THOMAS DALSGAARD HOLDING, NÆSTVED ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.873' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 4.813' DKK (SCANSEASON A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 91' DKK (EGELA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 19.979' DKK (SCANSEASON A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 693' DKK (Holder 100 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Jesper Lund Wimmer.