Lars Weis Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 31. jul. 1999 (25 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | WEIS & CO. ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 312' DKK EATCARD A/S (Nu: EATCARD ApS) (2016) |
Største underskud: | -678' DKK LARS WEIS HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 542' DKK EATCARD A/S (Nu: EATCARD ApS) (2017) |
Største gæld: | 1.891' DKK EATCARD A/S (Nu: EATCARD ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos EATCARD A/S (Nu: EATCARD ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af EATCARD ApS (10 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1999 i WEIS & CO. ApS (tidligere VICH 5728 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Weis Pedersen i 4 år, før fratrædelsen d. 12. august 2003.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udgivelse af ugeblade og magasiner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 11. maj 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Weis
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (2)
-
SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.11.2023 -
Skovshoved Fodbold Erhvervsklub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.11.2023
Tidslinje (25)
-
Skovshoved Fodbold Erhvervsklub
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.11.2023
Registreringsdato: 03.11.2023 -
SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.11.2023
Registreringsdato: 03.11.2023 -
Weis (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.11.2019
Registreringsdato: 18.11.2019
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
03.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
03.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
18.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.09.2009 - 09.12.2015
Bestyrelsesmedlem
09.04.2010 - 09.12.2015
Reel ejer
03.05.2010 - 17.06.2020
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.05.2017 - 24.04.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2009 - 29.07.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor EATCARD A/S (Nu: EATCARD ApS) kunne offentliggøre et overskud på 192' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor LARS WEIS HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 678' DKK.