Ebba Schomann
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | CENTRALTRYKKERIET. VORDINGBORG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.263' DKK CENTRALTRYKKERIET VORDINGBORG HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -3.738' DKK CENTRALTRYKKERIET VORDINGBORG HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 55.596' DKK CENTRALTRYKKERIET VORDINGBORG HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 9.657' DKK CENTRALTRYKKERIET. VORDINGBORG A/S (2015) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos CENTRALTRYKKERIET. VORDINGBORG A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CENTRALTRYKKERIET. VORDINGBORG A/S (21 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1999 ved CENTRALTRYKKERIET. VORDINGBORG A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ebba Schomann i 21 år 2 måneder, før fratrædelsen den 10. september 2020.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udgivelse af distrikts- og annonceblade. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 1.854' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 26. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CENTRALTRYKKERIET VORDINGBORG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PS-Ejendomme I/S
Via CENTRALTRYKKERIET VORDINGBORG HOLDING ApSIkke offentliggjort
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
CENTRALTRYKKERIET. VORDINGBORG A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.10.2021
Registreringsdato: 14.10.2021 -
CENTRALTRYKKERIET. VORDINGBORG A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2020
Registreringsdato: 11.09.2020 -
CENTRALTRYKKERIET. VORDINGBORG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2020
Registreringsdato: 10.09.2020
Blå bog (fortsat)
Ebba har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1999 - 10.09.2020
Reel ejer
28.06.2020 - 26.06.2024
Bestyrelsesmedlem
11.09.2020 - 14.10.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.06.2020 - 15.05.2022
Ejerandel: 100%
Ebba Schomann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CENTRALTRYKKERIET VORDINGBORG HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.615' DKK. Gennem sit holdingselskab CENTRALTRYKKERIET VORDINGBORG HOLDING ApS har Ebba dermed også andele i PS-Ejendomme I/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Du kan også se koncerndiagram for Ebba Schomann, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Ebba Schomann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved CENTRALTRYKKERIET. VORDINGBORG A/S der præsenterede et overskud på 1.854' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved CENTRALTRYKKERIET. VORDINGBORG A/S der præsenterede et underskud på 2.064' DKK.
Ebba har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 2 måneder fra 1999 til 2020 hos CENTRALTRYKKERIET. VORDINGBORG A/S.
En af de forbindelser som går igen i Ebba' netværk er Peter Heinrich Schomann.