Thomas Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BERNSTEIN & BERNADOTTE-VESTBO A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BERNSTEIN & BERNADOTTE-VESTBO A/S (2 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1999 ved BERNSTEIN & BERNADOTTE-VESTBO A/S i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Thomas Petersen i 3 måneder, før fratrædelsen den 6. september 1999.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 2. maj 2002.
Repræsentant (1)
-
Europabevægelsen i Nordsjælland
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.10.2023
Tidslinje (7)
-
Europabevægelsen i Nordsjælland
Tilknyttet som repræsentantDato: 08.10.2023
Registreringsdato: 08.10.2023 -
BERNSTEIN & BERNADOTTE-VESTBO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2002
Registreringsdato: 02.05.2002 -
Y'FAIR WARE ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.09.1999
Registreringsdato: 06.09.1999
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
08.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.06.1999 - 02.05.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.1999 - 06.09.1999
Ejerandel: Intet ejerskab