Janet Nedergaard Henriksen
Erhvervsaktiv siden: | 12. feb. 1999 (25 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | AG TRANSPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.306' DKK AG LAGERCENTER ApS (2017) |
Største underskud: | -7.012' DKK AG LAGERCENTER ApS (2019) |
Største egenkapital: | 16.018' DKK AG HILLERØD HOLDING ApS (2018) |
Største gæld: | 32.309' DKK AG LAGERCENTER ApS (2019) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos AG LAGERCENTER ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af AG HILLERØD HOLDING ApS (18 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1999 i AG TRANSPORT A/S (tidligere A/S PSE 17 NR. 1095) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Janet Nedergaard Henriksen i 12 år 9 måneder, inden stoppet d. 23. november 2011.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor vejgodstransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 23. november 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AG HILLERØD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AG LAGERCENTER ApS UNDER KONKURS
Via AG HILLERØD HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET TJÆREBYVEJ ApS
Via AG HILLERØD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
AG HILLERØD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2022 -
EJENDOMSSELSKABET TJÆREBYVEJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
DAMGAARD PLANTAGE ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.11.2023
Registreringsdato: 02.11.2023 -
AG HILLERØD HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.10.2022
Registreringsdato: 22.10.2022 -
AG HILLERØD HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.10.2022
Registreringsdato: 21.10.2022
Blå bog (fortsat)
Janet har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.06.2012 - 02.11.2023
Direktør
28.03.2022 - 02.11.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
28.04.2004 - 21.10.2022
Direktør
28.03.2022 - Stadig aktiv
Ejer
22.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.06.2021 - 14.10.2022
Ejerandel: 25,5% -
Direktør
03.05.2001 - 11.10.2005
Reel ejer
01.09.2010 - 28.11.2018
Reel ejer
29.11.2018 - 31.03.2020
Reel ejer
01.04.2020 - 30.06.2020
Direktør
21.04.2020 - 15.07.2020
Reel ejer
01.07.2020 - 23.04.2022
Reel ejer
24.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.01.2015 - 27.03.2022
Direktør og Reel ejer
28.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor AG HILLERØD HOLDING ApS landede et overskud på 3.751' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor AG HILLERØD HOLDING ApS landede et underskud på 6.859' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.369' DKK (EJENDOMSSELSKABET TJÆREBYVEJ ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.474' DKK (EJENDOMSSELSKABET TJÆREBYVEJ ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.125' DKK (AG HILLERØD HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Janet' netværk er Finn Klarskov Henriksen.