Vibeke Agger Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 28. mar. 1984 (40 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GULDSMED BØRGE HANSEN & SØN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 389' DKK GULDSMED BØRGE HANSEN & SØN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -202' DKK GULDSMED BØRGE HANSEN & SØN ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.286' DKK GULDSMED BØRGE HANSEN & SØN ApS (2020-21) |
Største gæld: | 4.016' DKK GULDSMED BØRGE HANSEN & SØN ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos GULDSMED BØRGE HANSEN & SØN ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GULDSMED BØRGE HANSEN & SØN ApS (31 år 9 måneder) |
Det startede i 1984 ved GULDSMED BØRGE HANSEN & SØN ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Vibeke Agger Hansen i 31 år 9 måneder, før stoppet den 13. januar 2016.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 202' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARS DESIGN ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (5)
Tidslinje (3)
-
GULDSMED BØRGE HANSEN & SØN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2016
Registreringsdato: 13.01.2016 -
ARS DESIGN ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.02.2001
Registreringsdato: 22.02.2001 -
GULDSMED BØRGE HANSEN & SØN ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.1984
Registreringsdato: 28.03.1984
Blå bog (fortsat)
Vibeke har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
22.02.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.03.1984 - 13.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 37' DKK (ARS DESIGN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 202' DKK (GULDSMED BØRGE HANSEN & SØN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 916' DKK (GULDSMED BØRGE HANSEN & SØN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 511' DKK (ARS DESIGN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Vibeke' netværk er Thore Horslund Lassen.