Lissi Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 1984 (40 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LISSI & KRISTIAN JENSEN'S KØRESKOLE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 390' DKK ÅÆØ 85 ApS (Nu: ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS) (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.804' DKK ÅÆØ 85 ApS (Nu: ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS) (2020) |
Største gæld: | 1.497' DKK ÅÆØ 85 ApS (Nu: ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ÅÆØ 85 ApS (Nu: ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS (11 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1984 hos LISSI & KRISTIAN JENSEN'S KØRESKOLE ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Lissi Jensen i 7 år, inden stoppet den 11. juli 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 2. december 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Tidslinje (5)
-
ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.01.2013
Registreringsdato: 15.01.2013 -
LISSI & KRISTIAN JENSEN'S KØRESKOLE ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.07.1991
Registreringsdato: 11.07.1991 -
ÅÆØ 85 ApS (Nu: ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.09.1987
Registreringsdato: 01.09.1987
Blå bog (fortsat)
Lissi har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.06.1984 - 11.07.1991
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.04.1986 - 01.09.1987
Ejer
15.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor ÅÆØ 85 ApS (Nu: ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS) fremviste et overskud på 390' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lissi' netværk er Syrak Sander Larsen Underbjerg.