Kristian Elberg Bech
Erhvervsaktiv siden: | 3. sep. 1999 (25 år) |
Karrieren startede hos: | KAJ BECH HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.855' DKK MURER- OG ENTREPRENØRFIRMAET KAJ BECH A/S (Nu: KAJ BECH A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -517' DKK ANDERS KRISTIAN BECH HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 79.300' DKK KAJ BECH HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 58.675' DKK MURER- OG ENTREPRENØRFIRMAET KAJ BECH A/S (Nu: KAJ BECH A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 177 årsværk hos MURER- OG ENTREPRENØRFIRMAET KAJ BECH A/S (Nu: KAJ BECH A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KAJ BECH HOLDING A/S (25 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1999 hos KAJ BECH HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Kristian Elberg Bech nu bestreddet i 25 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 9.564' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KRISTIAN ELBERG BECH HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
ANDERS KRISTIAN BECH HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KAJ BECH HOLDING A/S
Via KRISTIAN ELBERG BECH HOLDING ApS -
KAJ BECH A/S
Via KAJ BECH HOLDING A/S -
EJENDOMSAKTIESELSKABET DOKTORVÆNGET. HOLSTEBRO
Via KAJ BECH HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
KRISTIAN ELBERG BECH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
KAJ BECH A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.08.2008 -
KAJ BECH HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.09.1999
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
ANDERS KRISTIAN BECH HOLDING ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.09.2019
Registreringsdato: 23.09.2019 -
KRISTIAN ELBERG BECH HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.12.2012
Registreringsdato: 27.12.2012 -
KAJ BECH HOLDING II ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.12.2012
Registreringsdato: 27.12.2012
Blå bog (fortsat)
Kristian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,21% -
Ejer og Direktør
27.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.08.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41,32% -
Bestyrelsesmedlem
03.09.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39,36% -
Direktør
27.12.2012 - 27.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristian Elberg Bech er desuden ejer af holdingselskabet KAJ BECH HOLDING A/S (ejer pt. 39,36%). Gennem holdingselskabet KAJ BECH HOLDING A/S ejes der også andele i KAJ BECH A/S (100%) samt EJENDOMSAKTIESELSKABET DOKTORVÆNGET. HOLSTEBRO (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Kristian Elberg Bech, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ANDERS KRISTIAN BECH HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 7.711' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor ANDERS KRISTIAN BECH HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 517' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Anders Kristian Bech.