Kim Laubinger
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROULUNDS TECH A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.556' DKK PBH 28.904 ApS (Nu: SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S) (2022) |
Største underskud: | -635' DKK AUCTUS ApS (2014) |
Største egenkapital: | 19.613' DKK AUCTUS ApS (2023) |
Største gæld: | 9.744' DKK PBH 28.904 ApS (Nu: SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos PBH 28.904 ApS (Nu: SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af AUCTUS ApS (16 år 9 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1999 ved ROULUNDS TECH A/S (tidligere A/S MAX ELLESØE) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Laubinger i 4 år, før stoppet den 3. juni 2003.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af andre gummiprodukter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 7. september 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AUCTUS ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S
Via AUCTUS ApS -
SBK Viborg A/S
Via SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S -
Skan-Guard A/S
Via SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S
Direktørposter (3)
-
SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2011 -
AUCTUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2007 -
Skan-Guard A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2007 -
SBK Viborg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2018 -
Skan-Guard A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
AUCTUS ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.12.2021
Registreringsdato: 17.12.2021 -
AUCTUS ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.12.2021
Registreringsdato: 16.12.2021 -
Skan-Guard A/S
Tilknyttet som direktørDato: 29.04.2021
Registreringsdato: 29.04.2021
Blå bog (fortsat)
Kim har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.04.2021 - 16.01.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
10.12.2007 - 16.01.2022
Bestyrelsesmedlem
19.12.2007 - Stadig aktiv
Direktør
01.05.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
22.03.2018 - 17.12.2021
Bestyrelsesmedlem
22.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Stifter og Ejer
10.12.2007 - 16.12.2021
Direktør
10.12.2007 - Stadig aktiv
Ejer
17.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
19.08.2004 - 15.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Laubinger er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AUCTUS ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.613' DKK. Igennem holdingselskabet AUCTUS ApS har Kim derfor også ejerandele i SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S (66.66-89.99%).
Se også koncerndiagram for Kim Laubinger, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor PBH 28.904 ApS (Nu: SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S) kunne offentliggøre et overskud på 7.556' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor AUCTUS ApS kunne offentliggøre et underskud på 635' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.339' DKK (PBH 28.904 ApS (Nu: SKANDINAVISK BÅNDKOMPAGNI A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.613' DKK (AUCTUS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 400' DKK (Skan-Guard A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Malene Louise Laubinger.