Christian Morten Maltesen
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHRISTIAN MALTESEN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 699' DKK SLAGTER KNUD OLSEN ApS (Nu: MALTESEN-SLAGTEREN PÅ KONGEVEJEN ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -137' DKK MALTESEN GOURMET ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.718' DKK CHRISTIAN MALTESEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.531' DKK SLAGTER KNUD OLSEN ApS (Nu: MALTESEN-SLAGTEREN PÅ KONGEVEJEN ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos SLAGTER KNUD OLSEN ApS (Nu: MALTESEN-SLAGTEREN PÅ KONGEVEJEN ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af CHRISTIAN MALTESEN HOLDING ApS (24 år 11 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1999 ved CHRISTIAN MALTESEN HOLDING ApS med titlen som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør har Christian Morten Maltesen nu bestreddet i 24 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 467' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRISTIAN MALTESEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MALTESEN-SLAGTEREN PÅ KONGEVEJEN ApS
Via CHRISTIAN MALTESEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MALTESEN-SLAGTEREN PÅ KONGEVEJEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1999 -
CHRISTIAN MALTESEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.1999
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
MALTESEN GOURMET ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.07.2019
Registreringsdato: 04.07.2019 -
MALTESEN GOURMET ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.10.2014
Registreringsdato: 30.10.2014 -
INCO FÆLLESINDKØB A.M.B.A. (Nu: INCO DANMARK A.M.B.A) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2006
Registreringsdato: 09.03.2006
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.10.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.10.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.09.1999 - Stadig aktiv
Ejer
18.10.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
30.10.2014 - 04.07.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.02.2004 - 09.03.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Morten Maltesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CHRISTIAN MALTESEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.718' DKK. Igennem holdingselskabet CHRISTIAN MALTESEN HOLDING ApS har Christian derfor også ejerandele i MALTESEN-SLAGTEREN PÅ KONGEVEJEN ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Christian Morten Maltesen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor SLAGTER KNUD OLSEN ApS (Nu: MALTESEN-SLAGTEREN PÅ KONGEVEJEN ApS) kunne offentliggøre et overskud på 699' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor MALTESEN GOURMET ApS kunne offentliggøre et underskud på 137' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 569' DKK (SLAGTER KNUD OLSEN ApS (Nu: MALTESEN-SLAGTEREN PÅ KONGEVEJEN ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.718' DKK (CHRISTIAN MALTESEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 799' DKK (SLAGTER KNUD OLSEN ApS (Nu: MALTESEN-SLAGTEREN PÅ KONGEVEJEN ApS)).