Claus Olsen
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 1999 - 27. apr. 2022 |
Karrieren startede hos: | I.C. HOLDING 2006 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.043' DKK MUREMESTER CLAUS OLSEN ApS (Nu: I.C. HOLDING 2006 ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -2.189' DKK MUREMESTER CLAUS OLSEN ApS (Nu: I.C. HOLDING 2006 ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 13.898' DKK MUREMESTER CLAUS OLSEN ApS (Nu: I.C. HOLDING 2006 ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 11.152' DKK Gl. Strandvej ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos Murerfirmaet Claus Olsen ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af I.C. HOLDING 2006 ApS (25 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1999 i I.C. HOLDING 2006 ApS (tidligere MUREMESTER CLAUS OLSEN ApS) med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Claus Olsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Direktør, Stifter og Ejer har Claus nu bestreddet i 25 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 25 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023-24 kunne vise et overskud på 2.179' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I.C. HOLDING 2006 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CI INVEST ApS
Via I.C. HOLDING 2006 ApS -
SBH 28 ApS
Via CI INVEST ApS
Direktørposter (4)
-
I.C. HOLDING 2006 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.1999 -
SBH 28 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2014 -
Murerfirmaet Claus Olsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2017 -
CI INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
Liverpool FC udlejning (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022 -
Gl. Strandvej ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.03.2022
Registreringsdato: 28.03.2022 -
CI INVEST ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.05.2020
Registreringsdato: 27.05.2020
Blå bog (fortsat)
Claus har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 13,04% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.04.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2017 - 30.06.2022
Direktør
01.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2022 - 28.06.2023
Reel ejer
29.06.2023 - 01.07.2024
Ejerandel: 60% -
Stifter og Ejer
01.10.2018 - 27.04.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
19.01.2017 - 28.03.2022
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor MUREMESTER CLAUS OLSEN ApS (Nu: I.C. HOLDING 2006 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.043' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor MUREMESTER CLAUS OLSEN ApS (Nu: I.C. HOLDING 2006 ApS) kunne offentliggøre et underskud på 2.189' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 2.179' DKK (MUREMESTER CLAUS OLSEN ApS (Nu: I.C. HOLDING 2006 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 13.898' DKK (MUREMESTER CLAUS OLSEN ApS (Nu: I.C. HOLDING 2006 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 746' DKK (Murerfirmaet Claus Olsen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Jakob Rasksen.