Andrew John Bell
Erhvervsaktiv siden: | 17. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | OMEGA SECURITY SERVICE ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 16.808' DKK OMEGA SECURITY HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -605' DKK OMEGA EJENDOMME, SILKEBORG ApS (2023) |
Største egenkapital: | 29.186' DKK OMEGA SECURITY HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 12.919' DKK OMEGA EJENDOMME, SILKEBORG ApS (2014) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos OMEGA SECURITY SERVICE ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af OMEGA SECURITY SERVICE ApS (24 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1999 hos OMEGA SECURITY SERVICE ApS med titlen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Andrew John Bell i 22 år 6 måneder, før stoppet d. 3. januar 2022.
I dag arbejder virksomheden med private vagt- og sikkerhedstjenester. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 699' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OMEGA SECURITY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
OMEGA EJENDOMME, SILKEBORG ApS
Via OMEGA SECURITY HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
OMEGA SECURITY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2002 -
OMEGA EJENDOMME, SILKEBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2006
Ejendomme (4)
Tidslinje (9)
-
OMEGA SECURITY SERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
VAGT DANMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2017
Registreringsdato: 22.09.2017 -
DANISH MARITIME SECURITY SERVICE ApS (Nu: DANISH MARITIME SUPPLY SERVICE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2013
Registreringsdato: 01.07.2013
Blå bog (fortsat)
Andrew har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
17.06.1999 - 01.07.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2013 - 22.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.03.2012 - 01.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Andrew John Bell er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OMEGA SECURITY HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 28.845' DKK. Igennem holdingselskabet OMEGA SECURITY HOLDING ApS har Andrew derfor også ejerandele i OMEGA EJENDOMME, SILKEBORG ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Andrew John Bell, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor OMEGA SECURITY HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 16.808' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor OMEGA EJENDOMME, SILKEBORG ApS kunne offentliggøre et underskud på 605' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 699' DKK (OMEGA SECURITY SERVICE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 605' DKK (OMEGA EJENDOMME, SILKEBORG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.845' DKK (OMEGA SECURITY HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.106' DKK (OMEGA SECURITY SERVICE ApS).