Finn Lyngby Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYNGBY ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.691' DKK G. A. HANSEN A/S (2020-21) |
Største underskud: | -946' DKK G. A. HANSEN A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 7.585' DKK G. A. HANSEN A/S (2021-22) |
Største gæld: | 8.560' DKK G. A. HANSEN A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos G. A. HANSEN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CONVENT SYSTEMS ApS (15 år 1 måned) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1999 i LYNGBY ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Finn Lyngby Christensen i 12 år 6 måneder, inden stoppet d. 29. september 2011.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOKILDE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
G. A. HANSEN A/S
Via KOKILDE ApS -
CPI Dashboard ApS
Via G. A. HANSEN A/S
Direktørposter (1)
-
KOKILDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
G. A. HANSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.09.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
CONVENT SYSTEMS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2018
Registreringsdato: 30.11.2018 -
CONVENT SYSTEMS ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.2017
Registreringsdato: 17.02.2017 -
CONVENT SYSTEMS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2017
Registreringsdato: 13.01.2017
Blå bog (fortsat)
Finn har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
11.09.2009 - Stadig aktiv
Ejer
09.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via KOKILDE ApS -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2001 - 13.01.2017
Bestyrelsesmedlem
17.02.2017 - 30.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
11.07.2013 - 09.10.2015
Ejer
11.07.2013 - Stadig aktiv
Direktør
04.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.03.2007 - 06.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn Lyngby Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KOKILDE ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 94' DKK. Gennem sit holdingselskab KOKILDE ApS har Finn dermed også andele i G. A. HANSEN A/S (15-19.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Finn Lyngby Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor KOKILDE ApS landede et overskud på 180' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor KOKILDE ApS landede et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 649' DKK (G. A. HANSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 7.333' DKK (G. A. HANSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 94' DKK (KOKILDE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Dan Borup Iversen.