Christian Bisgaard
Erhvervsaktiv siden: | 2. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDLAB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 165.032' DKK TRIPLENINE A/S (Nu: TripleNine Thyborøn A/S) (2015) |
Største underskud: | -87.893' DKK TRIPLENINE PHARMA A/S (Nu: TripleNine Esbjerg A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 645.196' DKK TRIPLENINE A/S (Nu: TripleNine Thyborøn A/S) (2020) |
Største gæld: | 751.708' DKK TRIPLENINE PHARMA A/S (Nu: TripleNine Esbjerg A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 135 årsværk hos TRIPLENINE A/S (Nu: TripleNine Thyborøn A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S ROSE LODGE (16 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1999 hos NORDLAB A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Christian Bisgaard i 2 år 4 måneder, inden stoppet den 16. april 2002.
I dag opererer virksomheden indenfor kontrol af levnedsmidler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 2.871' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ROSE LODGE KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S ROSE LODGE
Via ROSE LODGE KOMPLEMENTAR ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
F.W. RØRTEKNIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.03.2016 -
SKAGEN BRYGHUS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.04.2019
Tidslinje (60)
-
FM Bulk Handling A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2023
Registreringsdato: 18.04.2023 -
Fjordvejs Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2023
Registreringsdato: 18.04.2023 -
BIOCEVAL DENMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2021 - 18.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.10.2021 - 18.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2015 - 18.12.2016
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.12.2016 - 23.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Bisgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos TRIPLENINE HOLDING A/S (Nu: TRIPLE FISH A/S) der præsenterede et overskud på 58.244' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos TRIPLENINE HOLDING ASIA ApS der præsenterede et underskud på 19.392' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 9 måneder fra 2002 til 2016 hos VENØBO EJENDOMME A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 82.292' DKK (TRIPLENINE PHARMA A/S (Nu: TripleNine Esbjerg A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 445.231' DKK (TRIPLENINE A/S (Nu: TripleNine Thyborøn A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 247' DKK (ROSE LODGE KOMPLEMENTAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Søren Gotfred Damstrup.