Thomas Grandjean
Erhvervsaktiv siden: | 8. dec. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | IT QUALITY ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.977' DKK IT QUALITY A/S (Nu: IT QUALITY ApS) (2014) |
Største underskud: | -1.325' DKK TA INVEST ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TAG INVEST ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 7.416' DKK TA INVEST ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TAG INVEST ApS) (2021) |
Største gæld: | 712' DKK TA INVEST ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TAG INVEST ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos IT QUALITY A/S (Nu: IT QUALITY ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af TAG INVEST ApS (24 år) |
Det startede i 1998 i IT QUALITY ApS (tidligere VICH 5518 ApS) i rollen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Thomas Grandjean i 5 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 1. april 2004.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et overskud på 9.977' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 5. marts 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TAG INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Anette Grandjean ApS
Via TAG INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
TAG INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2000
Tidslinje (12)
-
IT QUALITY A/S (Nu: IT QUALITY ApS)
Fratrådt som direktørDato: 05.03.2018
Registreringsdato: 05.03.2018 -
IT QUALITY A/S (Nu: IT QUALITY ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 21.04.2009
Registreringsdato: 21.04.2009 -
VICH 5518 ApS (Nu: IT QUALITY ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.05.2007
Registreringsdato: 30.05.2007
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.09.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
08.12.1998 - 05.03.2018
Direktør
08.12.1998 - 30.05.2007
Bestyrelsesmedlem
01.04.2004 - 30.05.2007
Direktør
21.04.2009 - 05.03.2018
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2003 - 24.11.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Grandjean er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TAG INVEST ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.904' DKK. Gennem holdingselskabet TAG INVEST ApS har Thomas derfor også andele i Anette Grandjean ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Thomas Grandjean, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor IT QUALITY A/S (Nu: IT QUALITY ApS) kunne fremvise et overskud på 9.977' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor TA INVEST ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TAG INVEST ApS) kunne fremvise et underskud på 1.325' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.226' DKK (TA INVEST ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TAG INVEST ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Anette Grandjean ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.904' DKK (TA INVEST ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TAG INVEST ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 32' DKK (Anette Grandjean ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Anette Grandjean.