Jeanet Sønderskov Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. aug. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | EGEN VINDING & DATTER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.931' DKK EVD EJENDOMME A/S (2017) |
Største underskud: | -11.901' DKK EVD EJENDOMME A/S (2014) |
Største egenkapital: | 5.322' DKK EVD EJENDOMME A/S (2018) |
Største gæld: | 31.939' DKK EVD EJENDOMME A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1997 i EGEN VINDING & DATTER ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jeanet Sønderskov Larsen i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 1. januar 2000.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. november 2006.
Tidslinje (10)
-
NATURMALING ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.01.2008
Registreringsdato: 09.01.2008 -
JEANETS FRYD ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.01.2008
Registreringsdato: 09.01.2008 -
NATURMALING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.04.2006
Registreringsdato: 05.04.2006
Blå bog (fortsat)
Jeanet har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
05.04.2006 - 09.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.02.2006 - 07.02.2006
Direktør
05.04.2006 - 09.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.08.1997 - 01.01.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.08.1997 - 01.01.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jeanet' netværk er Anders Dalgaard Mikkelsen.