Stine Borgstrøm
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1999 (25 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | COSBORG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 709' DKK COSBORG A/S (2018) |
Største underskud: | -2.952' DKK The Sleep Lab ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 1.265' DKK COSBORG A/S (2023) |
Største gæld: | 4.429' DKK The Sleep Lab ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos The Sleep Lab ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af COSBORG A/S (8 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1999 hos COSBORG A/S (tidligere HOUSE OF NATURE ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Stine Borgstrøm i 8 år 10 måneder, før stoppet d. 1. januar 2008.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 141' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
COSBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.09.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
S.Borgstrøm Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
S.Borgstrøm Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
The Sleep Lab ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.01.2021
Registreringsdato: 20.01.2021
Blå bog (fortsat)
Stine har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
21.12.2020 - 26.02.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.09.2019 - 20.01.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
20.02.2019 - 09.10.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Reel ejer og Direktør
26.08.2013 - 03.04.2018
Ejer
01.10.2013 - 03.04.2018
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1999 - 01.01.2008
Bestyrelsesmedlem
11.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor S.Borgstrøm Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 160' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor The Sleep Lab ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.952' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Stine' netværk er Ole Borgstrøm.