Martin Ravn
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1997 (26 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S FIOLSTRÆDE (Ejer) |
Største overskud: | 105.582' DKK DAT-SCHAUB INTERNATIONAL A/S (Nu: ESS-FOOD A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -12.643' DKK NORIDANE FOOD A/S (2019) |
Største egenkapital: | 178.897' DKK DAT-SCHAUB INTERNATIONAL A/S (Nu: ESS-FOOD A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 834.353' DKK DAT-SCHAUB INTERNATIONAL A/S (Nu: ESS-FOOD A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 144 årsværk hos DAT-SCHAUB INTERNATIONAL A/S (Nu: ESS-FOOD A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S FIOLSTRÆDE (26 år 11 måneder) |
Det hele startede i 1997 ved K/S FIOLSTRÆDE i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Martin Ravn købte en del af virksomheden d. 1. oktober 1997 og havde dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Martin af: Gert Faber Larsen, Ole Munksgaard Hansen, Niels Hansen Friis og 4 andre personer. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Martin nu bestreddet i 26 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden udlejning af boliger. Her 26 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 982' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET FIOLSTRÆDE
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S FIOLSTRÆDE
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET FIOLSTRÆDE -
K/S FIOLSTRÆDE
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET FIOLSTRÆDE
Bestyrelsesposter (3)
-
Amaliegade Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.11.2017 -
NoriDane Consult A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2019 -
MADECO INTERNATIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.06.2019
Tidslinje (19)
-
NoriDane Consult A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019 -
MADECO INTERNATIONAL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2019
Registreringsdato: 06.06.2019 -
Amaliegade Invest ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2017
Registreringsdato: 17.11.2017
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.10.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
14.05.2003 - 18.03.2008
Bestyrelsesmedlem
17.11.2006 - 06.12.2006
Bestyrelsesmedlem
17.11.2006 - 18.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Ravn har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved MADECO INTERNATIONAL A/S der præsenterede et overskud på 5.016' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved NoriDane Consult A/S der præsenterede et underskud på 1.470' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 11 måneder fra 1998 til 2006 hos K/S FIOLSTRÆDE.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 39.527' DKK (DAT-SCHAUB INTERNATIONAL A/S (Nu: ESS-FOOD A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (NoriDane Consult A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 140.339' DKK (DAT-SCHAUB INTERNATIONAL A/S (Nu: ESS-FOOD A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 38' DKK (NoriDane Consult A/S).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Gert Faber Larsen.