Ole Finn Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1983 (41 år) |
Karrieren startede hos: | VAMDRUP TRYKLUFT- OG MASKINFABRIK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.843' DKK VAMDRUP TRYKLUFT ApS (Nu: AVS DANMARK ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -448' DKK VAMDRUP TRYKLUFT ApS (Nu: AVS DANMARK ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 11.070' DKK VAMDRUP TRYKLUFT ApS (Nu: AVS DANMARK ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 7.497' DKK VAMDRUP TRYKLUFT ApS (Nu: AVS DANMARK ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos VAMDRUP TRYKLUFT ApS (Nu: AVS DANMARK ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af VAMDRUP TRYKLUFT- OG MASKINFABRIK ApS (16 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1983 hos VAMDRUP TRYKLUFT- OG MASKINFABRIK ApS (tidligere TELEWIG SKANDINAVIEN ApS) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Ole Finn Schmidt i 16 år 1 måned, før stoppet d. 13. oktober 1999.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor fremstilling af maskiner til metalindustri. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. oktober 1999.
Bestyrelsesposter (1)
-
BASTRUP BOLIG & DEPOT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.04.2010
Tidslinje (7)
-
AJ-KO A/S (Nu: BASTRUP BOLIG & DEPOT A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2010
Registreringsdato: 20.04.2010 -
O.S. DATA OG MASKINREPARATION ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.01.2009
Registreringsdato: 19.01.2009 -
TELEWIG SKANDINAVIEN ApS (Nu: VAMDRUP TRYKLUFT- OG MASKINFABRIK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.10.1999
Registreringsdato: 13.10.1999
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.09.1998 - 19.01.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.1983 - 13.10.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.10.1985 - 27.08.1987
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 23' DKK (AJ-KO A/S (Nu: BASTRUP BOLIG & DEPOT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 448' DKK (VAMDRUP TRYKLUFT ApS (Nu: AVS DANMARK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 8.806' DKK (VAMDRUP TRYKLUFT ApS (Nu: AVS DANMARK ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 272' DKK (AJ-KO A/S (Nu: BASTRUP BOLIG & DEPOT A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Thomas Schmidt.