Rasmus Hans Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANS JENSEN INTERNATIONAL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 211.640' DKK HANS JENSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -26.668' DKK Atlas Incinerators ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 410.905' DKK G&O BidCo A/S (2023) |
Største gæld: | 352.062' DKK GERTSEN & OLUFSEN A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HANS JENSEN INTERNATIONAL ApS (25 år 9 måneder) |
Det hele startede i 1998 ved HANS JENSEN INTERNATIONAL ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Rasmus Hans Jensen nu bestreddet i 25 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 1.650' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HANS JENSEN INVESTMENTS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (20)
-
HANS JENSEN HOLDING ApS
Via HANS JENSEN INVESTMENTS ApS -
Hans Jensen Greentech ApS
Via HANS JENSEN HOLDING ApS -
Nordjysk Invest 1 ApS
Via HANS JENSEN HOLDING ApS -
Systemteknik af 2021 A/S
Via Nordjysk Invest 1 ApS -
ST Logistics Holding ApS
Via Nordjysk Invest 1 ApS -
ST Logistics A/S
Via ST Logistics Holding ApS -
STL LagerTeknik A/S
Via ST Logistics Holding ApS -
Sej Orm ApS
Via HANS JENSEN INVESTMENTS ApS -
Nordic Marine Capital ApS
Via Sej Orm ApS -
G&O Holding 2021 A/S
Via Nordic Marine Capital ApS -
G&O MidCo ApS
Via G&O Holding 2021 A/S -
G&O BidCo A/S
Via G&O MidCo ApS -
GERTSEN & OLUFSEN A/S
Via G&O BidCo A/S -
HANS JENSEN LUBRICATORS A/S
Via GERTSEN & OLUFSEN A/S -
HECO CHINA A/S
Via GERTSEN & OLUFSEN A/S -
Atlas Incinerators ApS
Via GERTSEN & OLUFSEN A/S -
Pres-Vac Engineering A/S
Via GERTSEN & OLUFSEN A/S -
HECO INTERNATIONAL A/S
Via GERTSEN & OLUFSEN A/S -
Selskabet af 8. januar 2024 ApS
Via HANS JENSEN INVESTMENTS ApS -
Smart-Marine ApS
Via Selskabet af 8. januar 2024 ApS
Direktørposter (8)
-
HANS JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2006 -
HANS JENSEN INVESTMENTS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2004 -
Hans Jensen Greentech ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2012 -
Smart-Marine ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2024 Ny -
Nordjysk Invest 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2023 -
Sej Orm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.07.2022 -
Nordic Marine Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.07.2022 -
Selskabet af 8. januar 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2024
Bestyrelsesposter (10)
-
HANS JENSEN HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2022 -
HANS JENSEN EJENDOMME ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.06.2011 -
GERTSEN & OLUFSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2023 -
HANS JENSEN INTERNATIONAL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.1998 -
G&O Holding 2021 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2023 -
G&O BidCo A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2023 -
Systemteknik af 2021 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2021 -
G&O MidCo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.02.2023 -
ST Logistics Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.08.2022 -
ST Logistics A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.09.2022
Tidslinje (48)
-
Smart-Marine ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Smart-Marine ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
MYDEFENCE COMMUNICATION ApS (Nu: MyDefence A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Direktør
05.10.2023 - Stadig aktiv
Ejer
08.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via HANS JENSEN HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2023 - Stadig aktiv
Ejer
06.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via G&O BidCo A/S -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2023 - Stadig aktiv
Ejer
28.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Nordic Marine Capital ApS -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2023 - Stadig aktiv
Ejer
28.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via G&O MidCo ApS
Rasmus Hans Jensen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• HANS JENSEN INVESTMENTS ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 167.413' DKK.
• Sej Orm ApS (ejer lige nu 80%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 167.413' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som HANS JENSEN HOLDING ApS (56%) og Nordic Marine Capital ApS (26%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Rasmus Hans Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Rasmus Hans Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved HANS JENSEN HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 211.640' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved G&O MidCo ApS der præsenterede et underskud på 9.057' DKK.
Rasmus har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 9 måneder fra 1998 til i dag hos HANS JENSEN INTERNATIONAL ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 73.803' DKK (MYDEFENCE COMMUNICATION ApS (Nu: MyDefence A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.057' DKK (G&O MidCo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 410.905' DKK (G&O BidCo A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.307' DKK (Smart-Marine ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Hans Peter Jensen.