Morten Møller
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET AF DEN 15. APRIL 2014 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 614' DKK EJENDOMSSELSKABET MUS ApS (2021) |
Største underskud: | -2.242' DKK CAS-TECH ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 248' DKK EJENDOMSSELSKABET MUS ApS (2020) |
Største gæld: | 4.662' DKK CAS-TECH ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SELSKABET AF DEN 15. APRIL 2014 A/S (15 år) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1999 i SELSKABET AF DEN 15. APRIL 2014 A/S (tidligere KAS-TECH ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Morten Møller i 2 måneder, før fratrædelsen d. 2. august 1999.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. august 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MØLLER GROUP ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET MUS ApS
Via MØLLER GROUP ApS
Direktørposter (1)
-
MØLLER GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET MUS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
EJENDOMSSELSKABET MUS ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017 -
CAS-TECH ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2016
Registreringsdato: 26.01.2016 -
MS MØLLER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.02.2015
Registreringsdato: 02.02.2015
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejer
15.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via MØLLER GROUP ApS -
Direktør
19.12.2013 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
07.01.2013 - 26.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.01.2013 - 02.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MØLLER GROUP ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 186' DKK. Igennem holdingselskabet MØLLER GROUP ApS har Morten derfor også ejerandele i EJENDOMSSELSKABET MUS ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Morten Møller, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MØLLER GROUP ApS kunne offentliggøre et overskud på 163' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor MØLLER GROUP ApS kunne offentliggøre et underskud på 73' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 107' DKK (EJENDOMSSELSKABET MUS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 186' DKK (MØLLER GROUP ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 177' DKK (EJENDOMSSELSKABET MUS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jacob Møller Gertsen.