Klaus Overgaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 1999 (25 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAT-ECO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 742' DKK KLAUS OVERGAARD HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -1.547' DKK OVERGAARD TRANSFORMERE ApS (Nu: Klaus Overgaard ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 1.358' DKK OVERGAARD TRANSFORMERE ApS (Nu: Klaus Overgaard ApS) (2014) |
Største gæld: | 4.957' DKK OVERGAARD TRANSFORMERE ApS (Nu: Klaus Overgaard ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos OVERGAARD TRANSFORMERE ApS (Nu: Klaus Overgaard ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af KLAUS OVERGAARD HOLDING ApS (22 år 1 måned) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1999 ved CAT-ECO ApS (tidligere ApS KBIL 35 NR. 1040) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Klaus Overgaard i 6 år 3 måneder, før fratrædelsen den 10. juni 2005.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 27. november 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KLAUS OVERGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Klaus Overgaard ApS
Via KLAUS OVERGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
KLAUS OVERGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
OVERGAARD TRANSFORMERE ApS (Nu: Klaus Overgaard ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019 -
ApS KBIL 35 NR. 1040 (Nu: CAT-ECO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2005
Registreringsdato: 10.06.2005 -
BST SJÆLLAND ApS (Nu: ORBICON ARBEJDSMILJØ ØST ApS) (Personlig suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2004
Registreringsdato: 09.07.2004
Blå bog (fortsat)
Klaus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.08.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.06.2018 - 01.05.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
08.10.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.11.2003 - 30.09.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.02.1999 - 10.06.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.05.2003 - 09.07.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus Overgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KLAUS OVERGAARD HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 229' DKK. Igennem sit holdingselskab KLAUS OVERGAARD HOLDING ApS har Klaus dermed også ejerandele i Klaus Overgaard ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Klaus Overgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Klaus Overgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved OVERGAARD TRANSFORMERE ApS (Nu: Klaus Overgaard ApS) der præsenterede et overskud på 506' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved OVERGAARD TRANSFORMERE ApS (Nu: Klaus Overgaard ApS) der præsenterede et underskud på 1.547' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 10 måneder fra 2003 til 2019 hos Klaus Overgaard ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7' DKK (Industrial Interior CPH ApS (Nu: IndustrialCPH ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 99' DKK (OVERGAARD TRANSFORMERE ApS (Nu: Klaus Overgaard ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 418' DKK (OVERGAARD TRANSFORMERE ApS (Nu: Klaus Overgaard ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14' DKK (Industrial Interior CPH ApS (Nu: IndustrialCPH ApS)).