Morten Bech Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jan. 1999 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | NIELS OG MORTEN PETERSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.634' DKK MBP Holding Køge ApS (2021) |
Største underskud: | -490' DKK GBP Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 38.122' DKK MBP Holding Køge ApS (2023) |
Største gæld: | 25.346' DKK SLP 11.422 A/S (Nu: NIELS OG MORTEN PETERSEN A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos SLP 11.422 A/S (Nu: NIELS OG MORTEN PETERSEN A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af NIELS OG MORTEN PETERSEN A/S (25 år 9 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1999 i NIELS OG MORTEN PETERSEN A/S (tidligere SLP 11.422 A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Morten Bech Petersen nu besiddet i 25 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 6.132' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MBP Holding Køge ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NIELS OG MORTEN PETERSEN A/S
Via MBP Holding Køge ApS -
MP EJENDOMME ApS
Via MBP Holding Køge ApS
Direktørposter (5)
-
NIELS OG MORTEN PETERSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.1999 -
MP EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.1999 -
RBP Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2020 -
GBP Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2020 -
MBP Holding Køge ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
MBP HOLDING ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.11.2020
Registreringsdato: 11.11.2020 -
MBP Holding Køge ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.11.2020
Registreringsdato: 11.11.2020 -
MORTEN PETERSEN HOLDING ApS (Nu: MBP HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.11.2020
Registreringsdato: 11.11.2020
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
11.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.06.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Bestyrelsesmedlem
06.01.1999 - Stadig aktiv
Direktør
06.01.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.08.2001 - 31.12.2018
Reel ejer
01.01.2019 - 10.11.2020
Reel ejer
11.11.2020 - 02.10.2022
Reel ejer
03.10.2022 - 03.10.2022
Reel ejer
04.10.2022 - 02.07.2024
Reel ejer
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 56,88%
Morten Bech Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MBP Holding Køge ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 38.122' DKK. Gennem sit holdingselskab MBP Holding Køge ApS har Morten dermed også andele i NIELS OG MORTEN PETERSEN A/S (50-66.65%) & MP EJENDOMME ApS (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Bech Petersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MBP Holding Køge ApS landede et overskud på 8.634' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor GBP Holding ApS landede et underskud på 490' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.748' DKK (MBP Holding Køge ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.122' DKK (MBP Holding Køge ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.483' DKK (GBP Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Gustav Bech Petersen.