Jan Arentzen
Erhvervsaktiv siden: | 25. feb. 1999 (25 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASTRAL KOPI ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.726' DKK ARENTZEN HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -860' DKK EJENDOMSSELSKABET GYDEVANG 12 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET LOKESVEJ ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 9.506' DKK BUSINESS CENTER NORDSJÆLLAND A/S (Nu: BUSINESS CENTER NORD- OG MIDTSJÆLLAND A/S) (2017-18) |
Største gæld: | 23.946' DKK EJENDOMSSELSKABET GYDEVANG 12 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET LOKESVEJ ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos BUSINESS CENTER NORDSJÆLLAND A/S (Nu: BUSINESS CENTER NORD- OG MIDTSJÆLLAND A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af EJENDOMSSELSKABET LOKESVEJ ApS (19 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1999 ved ASTRAL KOPI ApS (tidligere VICH 5553 A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jan Arentzen i 6 år 6 måneder, før fratrædelsen den 19. september 2005.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor detailhandel med andre varer i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 7. oktober 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARENTZEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET LOKESVEJ ApS
Via ARENTZEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET LOKESVEJ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2005 -
ARENTZEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
BUSINESS CENTER NORDSJÆLLAND A/S (Nu: BUSINESS CENTER NORD- OG MIDTSJÆLLAND A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2016
Registreringsdato: 31.05.2016 -
BUSINESS CENTER MIDTSJÆLLAND A/S
Fratrådt som direktørDato: 11.12.2012
Registreringsdato: 11.12.2012 -
BUSINESS CENTER MIDTSJÆLLAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2012
Registreringsdato: 11.12.2012
Blå bog (fortsat)
Jan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.03.2005 - Stadig aktiv
Ejer
07.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via ARENTZEN HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2004 - 31.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.05.2007 - 11.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.01.2007 - 01.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.02.1999 - 07.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor ARENTZEN HOLDING ApS fremviste et overskud på 4.726' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor EJENDOMSSELSKABET GYDEVANG 12 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET LOKESVEJ ApS) fremviste et underskud på 860' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Jens Vang.