Marianne Fog Dehn
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MD AF 1. JULI 2004 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.585' DKK DEHN & CO. A/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.278' DKK DEHN & CO. A/S (2021-22) |
Største gæld: | 7.651' DKK DEHN & CO. A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos DEHN & CO. A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DEHN & CO. A/S (13 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1999 i MD AF 1. JULI 2004 ApS (tidligere DEHN & CO. ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Marianne Fog Dehn i 6 år 6 måneder, inden stoppet d. 5. oktober 2005.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med parfumerivarer og kosmetik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. oktober 2005.
Bestyrelsesposter (1)
-
DEHN & CO. A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.08.2020
Tidslinje (5)
-
DEHN & CO. A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2020
Registreringsdato: 21.08.2020 -
DEHN & CO. A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2020
Registreringsdato: 20.08.2020 -
DEHN & CO. A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.10.2006
Registreringsdato: 17.10.2006
Blå bog (fortsat)
Marianne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.10.2006 - 20.08.2020
Bestyrelsesmedlem
21.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.03.1999 - 05.10.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne Fog Dehn har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i DEHN & CO. A/S der præsenterede et overskud på 2.585' DKK.
Marianne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 10 måneder fra 2006 til 2020 hos DEHN & CO. A/S.
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Thomas Fog Svane Dehn.