Jens Peter Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 26. jan. 1999 (25 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DSM GRUPPEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 21.042' DKK LOGO PAINT ApS (Nu: Amayse A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -37.388' DKK LOGO PAINT ApS (Nu: Amayse A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 40.005' DKK LOGO PAINT ApS (Nu: Amayse A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 73.652' DKK LOGO PAINT ApS (Nu: Amayse A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos LOGO PAINT ApS (Nu: Amayse A/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af JPS 2004 ApS (23 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1999 ved DSM GRUPPEN ApS i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Jens Peter Søndergaard i 6 år, før fratrædelsen den 15. februar 2005.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. februar 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JPS 2004 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JPS 2004 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
LP EJENDOMME, VEJLE ApS (Nu: KHE Solutions ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.11.2019
Registreringsdato: 12.11.2019 -
LOGO PAINT ApS (Nu: Amayse A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2011
Registreringsdato: 15.11.2011 -
LP INVEST ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2011
Registreringsdato: 15.11.2011
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
08.09.2006 - 12.11.2019
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
07.01.2008 - 15.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2004 - 15.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2001 - 15.11.2011
Direktør
27.12.2001 - 18.07.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Peter Søndergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved LP EJENDOMME, VEJLE ApS (Nu: KHE Solutions ApS) der præsenterede et overskud på 970' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved LP EJENDOMME, VEJLE ApS (Nu: KHE Solutions ApS) der præsenterede et underskud på 5.133' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 2 måneder fra 2006 til 2019 hos KHE Solutions ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 21.042' DKK (LOGO PAINT ApS (Nu: Amayse A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 33.052' DKK (LOGO PAINT ApS (Nu: Amayse A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.051' DKK (JENS PETER SØNDERGAARD HOLDING ApS (Nu: JPS 2004 ApS)).