Tom Bernbom Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 1999 (25 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUBLINE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.675' DKK PRIMA VISTA ApS (2014-15) |
Største underskud: | -75' DKK VE OG VEL ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 20.840' DKK BRAINWARE HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 11.013' DKK PRIMA VISTA ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos PRIMA VISTA ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af PRIMA VISTA ApS (24 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1999 i SUBLINE A/S med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Tom Bernbom Jørgensen i 9 måneder, før fratrædelsen d. 14. december 1999.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor tolkning og oversættelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BRAINWARE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PRIMA VISTA ApS
Via BRAINWARE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
PRIMA VISTA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.1999 -
BRAINWARE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
VE OG VEL ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.11.2019
Registreringsdato: 22.11.2019 -
SOUNDTITLES ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.12.2014
Registreringsdato: 15.12.2014 -
VE OG VEL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.05.2014
Registreringsdato: 08.05.2014
Blå bog (fortsat)
Tom har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.10.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.04.2012 - 22.11.2019
Direktør
08.05.2014 - 22.11.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.06.2006 - 15.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.03.1999 - 14.12.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Tom Bernbom Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BRAINWARE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 20.840' DKK. Igennem holdingselskabet BRAINWARE HOLDING ApS har Tom derfor også ejerandele i PRIMA VISTA ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Tom Bernbom Jørgensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor PRIMA VISTA ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.675' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor VE OG VEL ApS kunne offentliggøre et underskud på 75' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.236' DKK (PRIMA VISTA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 20.840' DKK (BRAINWARE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.166' DKK (PRIMA VISTA ApS).