Thomas Lindschouw
Erhvervsaktiv: | 30. apr. 2010 - 30. jun. 2024 |
Karrieren startede hos: | ONLINESOL.DK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.661' DKK AARS-HORNUM EL-FORSYNING A.M.B.A. (2015) |
Største underskud: | -4.136' DKK AARS-HORNUM EL-FORSYNING A.M.B.A. (2016) |
Største egenkapital: | 55.539' DKK FH EJENDOM A/S (2022) |
Største gæld: | 80.360' DKK FH EJENDOM A/S (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos CLAUSAGER INVEST ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af Lindschouw Invest ApS (13 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2010 hos ONLINESOL.DK ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Lindschouw i 4 måneder, inden stoppet den 14. september 2010.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor rejsearrangører. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. september 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lindschouw Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Lindschouw Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Thomas Lindschouw (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
FH EJENDOM A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024 -
AARS-HORNUM EL-FORSYNING A.M.B.A. (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
06.12.2010 - Stadig aktiv
Ejer
14.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2024 - 30.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2023 - 14.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2018 - 29.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.10.2013 - 24.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Lindschouw har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos AARS-HORNUM EL-FORSYNING A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 2.931' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos AARS-HORNUM EL-FORSYNING A.M.B.A. der præsenterede et underskud på 1.583' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år fra 2018 til 2024 hos AARS-HORNUM EL-FORSYNING A.M.B.A..
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.653' DKK (AARS-HORNUM EL-FORSYNING A.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 52.396' DKK (FH EJENDOM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 666' DKK (LINDSCHOUW ADVOKATANPARTSSELSKAB (Nu: Lindschouw Invest ApS)).