Johan Peter Mathiassen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAFÉMMA UUMMANNAQ ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.642' DKK AVANNAA SEAFOOD ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 31.184' DKK AVANNAA SEAFOOD ApS (2023) |
Største gæld: | 9.494' DKK AVANNAA SEAFOOD ApS (2023) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos AVANNAA SEAFOOD ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Angalasoq (17 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1998 hos CAFÉMMA UUMMANNAQ ApS (tidligere GRILLBAREN UUMMANNAQ A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Johan Peter Mathiassen i 11 måneder, før stoppet d. 18. december 1998.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 65' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Angalasoq
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
AVANNAA SEAFOOD ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
AVANNAA SEAFOOD ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022 -
Angalasoq (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2007
Registreringsdato: 01.05.2007
Blå bog (fortsat)
Johan har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2022 - 16.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1998 - 18.12.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Johan Peter Mathiassen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos AVANNAA SEAFOOD ApS der præsenterede et overskud på 12.642' DKK.
Johan har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 11 måneder fra 2022 til 2024 hos AVANNAA SEAFOOD ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 154' DKK (AVANNAA SEAFOOD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.184' DKK (AVANNAA SEAFOOD ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.457' DKK (GRILLBAREN UUMMANNAQ A/S (Nu: CAFÉMMA UUMMANNAQ ApS)).