Jeanette Bach
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1998 (26 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | TIETGENS PLADS 5 ApS (Stifter) |
Største overskud: | 17.416' DKK TIETGENS PLADS 5 ApS (2017) |
Største underskud: | -93' DKK Jægergårdsgade 77 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 55.147' DKK TIETGENS PLADS 5 ApS (2023) |
Største gæld: | 92.195' DKK TIETGENS PLADS 5 ApS (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos TIETGENS PLADS 5 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TIETGENS PLADS 5 ApS (9 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1998 ved TIETGENS PLADS 5 ApS i rollen som Stifter og Ejer. Denne rolle har Jeanette Bach nu bestreddet i 26 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 2.299' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TIETGENS PLADS 5 ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (3)
-
Adelgade 110-112A ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2022 -
Jægergårdsgade 77 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2022 -
Jægergårdsgade 77 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
Adelgade 110-112A ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2022 -
Jægergårdsgade 77 Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.05.2022 -
Jægergårdsgade 77 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Jægergårdsgade 77 Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022 -
Jægergårdsgade 77 Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022 -
Adelgade 110-112A ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.03.2022
Registreringsdato: 23.03.2022
Blå bog (fortsat)
Jeanette har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
07.06.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
04.09.2020 - 23.04.2021
Direktør og Bestyrelsesmedlem
04.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør
12.11.2007 - 15.07.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor TIETGENS PLADS 5 ApS kunne fremvise et overskud på 17.416' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Jægergårdsgade 77 ApS kunne fremvise et underskud på 93' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.299' DKK (TIETGENS PLADS 5 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 55.147' DKK (TIETGENS PLADS 5 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 131' DKK (Adelgade 110-112A ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jeanette' netværk er Christian Marck Nielsen.