Mark Nikolaj Fromholt
Erhvervsaktiv siden: | 16. sep. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | SCORETT ApS (Revisor) |
Største overskud: | 77.185' DKK VE 7 ApS (2015) |
Største underskud: | -111.751' DKK VE 7 ApS (2019) |
Største egenkapital: | 379.334' DKK VE 7 ApS (2018) |
Største gæld: | 70.418' DKK VE 7 ApS (2016) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos JUNKBUSTERS ApS (Nu: JUNKBUSTERS A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tech Mobility ApS (7 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2000 i SCORETT ApS som Revisor. Denne rolle havde Mark Nikolaj Fromholt i , inden stoppet d. 9. oktober 2000.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor skotøjsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. marts 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tech Mobility ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
MF Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Ejendomme (1)
Tidslinje (50)
-
SWAN Cycling IVS (Nu: Tech Mobility ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
JUNKBUSTERS ApS (Nu: JUNKBUSTERS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2021
Registreringsdato: 25.05.2021 -
SWAN Cycling IVS (Nu: Tech Mobility ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.05.2020
Registreringsdato: 14.05.2020
Blå bog (fortsat)
Mark har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
05.04.2017 - 31.05.2022
Direktør
05.04.2017 - 14.05.2020
Reel ejer
05.04.2017 - 30.09.2021
Ejer
13.07.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,2% -
Bestyrelsesmedlem
10.09.2018 - 25.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.11.2016 - 01.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.11.2010 - 14.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Tech Mobility ApS fremviste et overskud på 446' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Tech Mobility ApS fremviste et underskud på 43' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.300' DKK (JUNKBUSTERS ApS (Nu: JUNKBUSTERS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.494' DKK (JUNKBUSTERS ApS (Nu: JUNKBUSTERS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 546' DKK (Tech Mobility ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mark' netværk er Torben Dyrvig Nielsen.