Kristine Pors
Erhvervsaktiv siden: | 13. apr. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANDELSKASSEN OIKOS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kaaber Consult (8 år 7 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2002 i ANDELSKASSEN OIKOS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kristine Pors i 2 år, før fratrædelsen d. 17. april 2004.
Dengang var virksomhedens branche indenfor banker, sparekasser og andelskasser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kaaber Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
ANDELSKASSEN OIKOS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2019
Registreringsdato: 20.12.2019 -
ANDELSKASSEN OIKOS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2018
Registreringsdato: 23.04.2018 -
Kaaber Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2016
Registreringsdato: 01.03.2016
Blå bog (fortsat)
Kristine har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2002 - 17.04.2004
Bestyrelsesmedlem
23.04.2018 - 20.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristine har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år fra 2002 til 2004 hos ANDELSKASSEN OIKOS.
En af de forbindelser som går igen i Kristine' netværk er Helene Caroline Winther.