Per Lindeborgh Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | REX OG LINDEBORGH A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.741' DKK REX & LINDEBORGH HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -1.790' DKK REX & LINDEBORGH HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.615' DKK REX & LINDEBORGH HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 1.717' DKK REX OG LINDEBORGH A/S (2015) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos REX OG LINDEBORGH A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af REX OG LINDEBORGH A/S (23 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1998 ved REX OG LINDEBORGH A/S (tidligere REX OG LINDEBORGH ApS) i hvervet som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Direktør havde Per Lindeborgh Rasmussen i 23 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. maj 2022.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 421' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 17. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
REX & LINDEBORGH HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
REX OG LINDEBORGH A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via REX & LINDEBORGH HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
REX & LINDEBORGH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
REX OG LINDEBORGH ApS (Nu: REX OG LINDEBORGH A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
REX OG LINDEBORGH A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
REX & LINDEBORGH, PRAKTIK & KURSER ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.08.2015
Registreringsdato: 13.08.2015
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
16.11.1998 - 31.05.2022
Bestyrelsesmedlem
21.11.2000 - 31.05.2022
Reel ejer
25.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
06.09.2010 - 13.08.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2004 - 28.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Lindeborgh Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn REX & LINDEBORGH HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.291' DKK. Gennem sit holdingselskab REX & LINDEBORGH HOLDING ApS har Per dermed også andele i REX OG LINDEBORGH A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Per Lindeborgh Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor REX & LINDEBORGH HOLDING ApS landede et overskud på 1.741' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor REX & LINDEBORGH HOLDING ApS landede et underskud på 1.790' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.741' DKK (REX & LINDEBORGH HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.291' DKK (REX & LINDEBORGH HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 438' DKK (REX OG LINDEBORGH A/S).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Birgitte Monika Rex.