Peder Winther Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 1998 (26 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | EWJ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 592' DKK E W J HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -379' DKK EWJ A/S (2019) |
Største egenkapital: | 17.147' DKK E W J HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 5.753' DKK EWJ A/S (2016) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos EWJ A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af E W J. EJENDOMME A/S (26 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1998 hos EWJ A/S (tidligere E W J STORFORMAT PLOT & KOPI A/S) som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Peder Winther Jakobsen i 26 år 2 måneder, inden stoppet den 2. september 2024.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 101' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PWJ, Vejle ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
E W J. EJENDOMME A/S
Via PWJ, Vejle ApS
Direktørposter (2)
-
E W J. EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.1998 -
PWJ, Vejle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
E W J STORFORMAT PLOT & KOPI A/S (Nu: EWJ A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
E W J HOLDING ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 26.06.2019
Registreringsdato: 26.06.2019 -
PWJ, Vejle ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.06.2019
Registreringsdato: 26.06.2019
Blå bog (fortsat)
Peder har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
26.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.06.1998 - 02.09.2024
Reel ejer
30.11.2011 - 25.06.2019
Reel ejer
26.06.2019 - 02.09.2024
Ejerandel: 50% -
Ejer
30.11.2011 - 26.06.2019
Bestyrelsesmedlem
07.03.2013 - 26.06.2019
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
29.06.1998 - Stadig aktiv
Direktør
29.06.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2011 - 25.06.2019
Reel ejer
26.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Peder Winther Jakobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PWJ, Vejle ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.788' DKK. Igennem sit holdingselskab PWJ, Vejle ApS har Peder dermed også ejerandele i E W J. EJENDOMME A/S (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Peder Winther Jakobsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor E W J HOLDING ApS fremviste et overskud på 592' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor E W J HOLDING ApS fremviste et underskud på 302' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 223' DKK (E W J. EJENDOMME A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 101' DKK (EWJ A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.602' DKK (EWJ A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.951' DKK (E W J. EJENDOMME A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Bo Østergaard-Andersen.