Jørgen Rene Byrholt
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | KØBMANDSTANDENS IT-SERVICE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 6.404' DKK BYRHOLT HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -814' DKK BYRHOLT HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 19.056' DKK KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE A/S (Nu: Købmandstandens Inkasso Service A/S) (2020) |
Største gæld: | 21.340' DKK KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE A/S (Nu: Købmandstandens Inkasso Service A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE A/S (Nu: Købmandstandens Inkasso Service A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af BYRHOLT HOLDING ApS (24 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1998 hos KØBMANDSTANDENS IT-SERVICE A/S (tidligere MULTINET A/S) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Jørgen Rene Byrholt i 1 år 9 måneder, inden stoppet den 11. juli 2000.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. juli 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BYRHOLT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Selskabet af 1 Oktober 2019 ApS
Via BYRHOLT HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
BYRHOLT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2000
Tidslinje (16)
-
Kredinor filial af Kredinor AS, Norge (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2023
Registreringsdato: 23.08.2023 -
Kredinor filial af Kredinor AS, Norge (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023 -
KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE A/S (Nu: Købmandstandens Inkasso Service A/S)
Fratrådt som direktørDato: 11.10.2021
Registreringsdato: 11.10.2021
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
17.03.2000 - Stadig aktiv
Ejer
17.03.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2023 - 23.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.06.2016 - 11.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2006 - 11.10.2021
Bestyrelsesmedlem
02.12.2015 - 31.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Rene Byrholt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BYRHOLT HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.320' DKK. Igennem sit holdingselskab BYRHOLT HOLDING ApS har Jørgen dermed også ejerandele i Selskabet af 1 Oktober 2019 ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Jørgen Rene Byrholt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor BYRHOLT HOLDING ApS fremviste et overskud på 6.404' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BYRHOLT HOLDING ApS fremviste et underskud på 814' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 825' DKK (BYRHOLT HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 223' DKK (Moments Tableware ApS (Nu: Selskabet af 1 Oktober 2019 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.320' DKK (BYRHOLT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.052' DKK (Moments Tableware ApS (Nu: Selskabet af 1 Oktober 2019 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Victor Byrholt.