Jesper Franch Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 6. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | RESTAURANT CAFE CHAPLIN VIBORG K/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.197' DKK INCOSMETICS ApS (2021) |
Største underskud: | -64' DKK INCOSMETICS ApS (2016) |
Største egenkapital: | 9.584' DKK INCOSMETICS ApS (2023) |
Største gæld: | 11.693' DKK INCOSMETICS ApS (2021) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos INCOSMETICS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JESPER ØSTERGAARD HOLDING, SILKEBORG ApS (15 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1998 hos RESTAURANT CAFE CHAPLIN VIBORG K/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Franch Østergaard i 4 måneder, før stoppet d. 31. december 1998.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JESPER ØSTERGAARD HOLDING, SILKEBORG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
INCOSMETICS ApS
Via JESPER ØSTERGAARD HOLDING, SILKEBORG ApS
Direktørposter (2)
-
JESPER ØSTERGAARD HOLDING, SILKEBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2008 -
INCOSMETICS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Miqura ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.01.2019
Registreringsdato: 16.01.2019 -
Miqura ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2016
Registreringsdato: 01.06.2016 -
INCOSMETICS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2012
Registreringsdato: 10.09.2012
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.06.2016 - 16.01.2019
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.09.2012 - 12.06.2018
Direktør
10.09.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2002 - 19.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.08.1998 - 29.02.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor INCOSMETICS ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.197' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor INCOSMETICS ApS kunne offentliggøre et underskud på 64' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.029' DKK (INCOSMETICS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.584' DKK (INCOSMETICS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.219' DKK (JESPER ØSTERGAARD HOLDING, SILKEBORG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Elsemarie Østergaard.