Bruno Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MIDTFYNS TAGDÆKNING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 34.702' DKK MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS ApS (Nu: Mobile Industrial Robots A/S) (2018) |
Største underskud: | -231.104' DKK MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS ApS (Nu: Mobile Industrial Robots A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 322.354' DKK MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS ApS (Nu: Mobile Industrial Robots A/S) (2022) |
Største gæld: | 428.340' DKK MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS ApS (Nu: Mobile Industrial Robots A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 266 årsværk hos MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS ApS (Nu: Mobile Industrial Robots A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BJALM ApS (9 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1998 hos MIDTFYNS TAGDÆKNING ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR. 4670) som Direktør. Titlen som Direktør havde Bruno Hansen i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 27. december 2000.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor tagdækningsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. maj 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bjalmiso ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Bjalmiso ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
Exoskeletter ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.01.2023
Registreringsdato: 13.01.2023 -
BJALM ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 10.08.2022
Registreringsdato: 10.08.2022 -
BJALM ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.08.2021
Registreringsdato: 18.08.2021
Blå bog (fortsat)
Bruno har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
12.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Ejer
13.07.2021 - 13.01.2023
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
29.05.2013 - 01.06.2013
Direktør
29.05.2013 - 18.08.2021
Ejer
02.06.2013 - 10.08.2022
Reel ejer
02.06.2016 - 10.08.2022
Ejerandel: 52% -
Reel ejer og Direktør
03.05.2017 - 19.01.2021
Bestyrelsesmedlem
28.08.2018 - 19.01.2021
Reel ejer
29.11.2019 - 19.01.2021
Ejerandel: 77,57% -
Direktør
01.05.2016 - 10.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Bjalmiso ApS fremviste et overskud på 329' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Nord Modules A/S fremviste et underskud på 6.394' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 164' DKK (Exoskeletter ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 231.104' DKK (MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS ApS (Nu: Mobile Industrial Robots A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 179.085' DKK (MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS ApS (Nu: Mobile Industrial Robots A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 103' DKK (Exoskeletter ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bruno' netværk er Andreas Mikkel Hansen.