Troels Poul Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | T.J. TRANSMISSION A/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.472' DKK T.J. TRANSMISSION A/S (2023) |
Største underskud: | -472' DKK INSTAVISOR A/S (2016) |
Største egenkapital: | 7.710' DKK TJT Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 10.188' DKK T.J. TRANSMISSION A/S (2022) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos T.J. TRANSMISSION A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af T.J. TRANSMISSION A/S (26 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1998 hos T.J. TRANSMISSION A/S i rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Troels Poul Jørgensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem, Stifter og Direktør har Troels nu bestreddet i 22 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen el-installation. Her mere end 22 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 2.472' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TJT Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
KABELTRIMMEREN ApS
Via TJT Holding ApS -
ViProCon ApS
Via TJT Holding ApS -
TJT Ejendomme ApS
Via TJT Holding ApS -
T.J. TRANSMISSION A/S
Via TJT Holding ApS
Direktørposter (5)
-
T.J. TRANSMISSION A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.1998 -
KABELTRIMMEREN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2012 -
TJT Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2020 -
ViProCon ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2020 -
TJT Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
T.J. TRANSMISSION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
TJT Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
TJT Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
TJT Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2021
Registreringsdato: 16.02.2021
Blå bog (fortsat)
Troels har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Direktør og Reel ejer
16.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Reel ejer og Direktør
10.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Stifter og Ejer
30.06.2020 - 11.06.2024
Direktør og Reel ejer
30.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
12.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
27.05.1998 - 30.06.2020
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
27.05.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55%
Troels Poul Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TJT Holding ApS (ejer pt. 55%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.710' DKK. Gennem holdingselskabet TJT Holding ApS har Troels derfor også andele i KABELTRIMMEREN ApS (100%), ViProCon ApS (100%), TJT Ejendomme ApS (100%) samt T.J. TRANSMISSION A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Troels Poul Jørgensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor T.J. TRANSMISSION A/S kunne fremvise et overskud på 2.472' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TJT Ejendomme ApS kunne fremvise et underskud på 22' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.472' DKK (T.J. TRANSMISSION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22' DKK (TJT Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.710' DKK (TJT Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -60' DKK (INNONET ApS).
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Bodil Gravgaard Jørgensen.