Johnny Grynnerup
Erhvervsaktiv siden: | 17. jun. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LG HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.631' DKK LG HANDEL A/S (Nu: LG MONTAGE A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -1.159' DKK LG HANDEL A/S (Nu: LG MONTAGE A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 17.853' DKK MOOSDORF ApS (Nu: MOOSDORF HEGN A/S) (2023) |
Største gæld: | 19.169' DKK LG HANDEL A/S (Nu: LG MONTAGE A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 46 årsværk hos LG HANDEL A/S (Nu: LG MONTAGE A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af BULEGÅRDEN ApS (21 år 2 måneder) |
Det startede i 1998 hos LG HOLDING A/S (tidligere LG MONTAGE A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Johnny Grynnerup i 5 år 4 måneder, før stoppet d. 24. oktober 2003.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014-15 som viste et overskud på 12' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 2. januar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GRYNNERUP HOLDING HALS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BULEGÅRDEN ApS
Via GRYNNERUP HOLDING HALS ApS
Direktørposter (2)
-
GRYNNERUP HOLDING HALS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2009 -
BULEGÅRDEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
LG HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2019
Registreringsdato: 02.01.2019 -
LG MONTAGE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015 -
ABN NR. 323 ApS (Nu: LG BOLIGINVEST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2014
Registreringsdato: 28.11.2014
Blå bog (fortsat)
Johnny har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.07.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.06.1998 - 24.10.2003
Bestyrelsesmedlem
27.01.2004 - 02.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.05.1999 - 27.01.2004
Bestyrelsesmedlem
19.01.2009 - 30.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.06.1998 - 28.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Johnny Grynnerup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GRYNNERUP HOLDING HALS ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.470' DKK. Gennem holdingselskabet GRYNNERUP HOLDING HALS ApS har Johnny derfor også andele i BULEGÅRDEN ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Johnny Grynnerup, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Johnny Grynnerup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos LG HANDEL A/S (Nu: LG MONTAGE A/S) der præsenterede et overskud på 3.107' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos LG MONTAGE A/S (Nu: LG HOLDING A/S) der præsenterede et underskud på 294' DKK.
Johnny har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 4 måneder fra 1998 til 2014 hos LG BOLIGINVEST A/S.