Ulla Lis Bjærg Maul
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAUL BILER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.019' DKK MAUL BILER A/S (2022) |
Største underskud: | -3.779' DKK MAUL BILER A/S (2023) |
Største egenkapital: | 4.010' DKK MAUL BILER A/S (2014) |
Største gæld: | 17.697' DKK MAUL BILER A/S (2017) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos MAUL BILER A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MAUL BILER A/S (17 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1998 i MAUL BILER A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ulla Lis Bjærg Maul i 17 år 4 måneder, inden stoppet d. 6. november 2015.
Nu opererer virksomheden indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 3.779' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
MAUL BILER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2022
Tidslinje (3)
-
MAUL BILER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
MAUL BILER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.11.2015
Registreringsdato: 06.11.2015 -
MAUL BILER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.1998
Registreringsdato: 26.06.1998
Blå bog (fortsat)
Ulla Lis Bjærg Maul har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i MAUL BILER A/S der præsenterede et overskud på 2.019' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i MAUL BILER A/S der præsenterede et underskud på 3.779' DKK.
Ulla har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 4 måneder fra 1998 til 2015 hos MAUL BILER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Brian Bøcher Maul.