Erna Falkencrone
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1998 (26 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MUNCH A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 754' DKK SMARTCITYDK ERHVERVSDRIVENDE FOND (2016) |
Største underskud: | -447' DKK SMARTCITYDK ERHVERVSDRIVENDE FOND (2015) |
Største egenkapital: | 50' DKK SMARTCITYDK ERHVERVSDRIVENDE FOND (2016) |
Største gæld: | 4.193' DKK SMARTCITYDK ERHVERVSDRIVENDE FOND (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SMARTCITYDK ERHVERVSDRIVENDE FOND (4 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1998 i MUNCH A/S (tidligere MUNCH MØBLER A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Erna Falkencrone i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 28. september 1999.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med kontormøbler og kontorartikler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. november 2002.
Tidslinje (8)
-
SMARTCITYDK ERHVERVSDRIVENDE FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2014
Registreringsdato: 08.12.2014 -
SJARB ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2011
Registreringsdato: 12.04.2011 -
HØM HUSE A/S (Nu: BYGGESELSKABET AF 4.10. 2011 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2011
Registreringsdato: 04.03.2011
Blå bog (fortsat)
Erna har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2009 - 08.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.12.2010 - 12.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.03.2011 - 04.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1998 - 28.09.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Erna Falkencrone har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i SMARTCITYDK ERHVERVSDRIVENDE FOND der præsenterede et underskud på 355' DKK.
Erna har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 11 måneder fra 2009 til 2014 hos SMARTCITYDK ERHVERVSDRIVENDE FOND.
En af de forbindelser som går igen i Erna' netværk er Sonja Tougaard.