Bjarke Ibsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SJ. ODDE BRUGSFORENING (Uddeler) |
Største overskud: | 2.572' DKK SJ. ODDE BRUGSFORENING (2020) |
Største underskud: | -440' DKK LØGUMKLOSTER OG OMEGNS BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 20.750' DKK SJ. ODDE BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 12.098' DKK LØGUMKLOSTER OG OMEGNS BRUGSFORENING (2017) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos LØGUMKLOSTER OG OMEGNS BRUGSFORENING (2021) |
Længste aktivitet: | Uddeler hos LØGUMKLOSTER OG OMEGNS BRUGSFORENING (21 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1998 ved SJ. ODDE BRUGSFORENING i rollen som Uddeler. Denne rolle bestred Bjarke Ibsen i 4 år 11 måneder, før stoppet den 19. marts 2003.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor supermarkeder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 690' DKK.
Uddeler (1)
-
LØGUMKLOSTER OG OMEGNS BRUGSFORENING
Tilknyttet som UddelerIndtrådt: 09.04.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
LØGUMKLOSTER OG OMEGNS BRUGSFORENING
Tilknyttet som uddelerDato: 09.04.2003
Registreringsdato: 09.04.2003 -
SJ. ODDE BRUGSFORENING
Fratrådt som uddelerDato: 19.03.2003
Registreringsdato: 19.03.2003 -
SJ. ODDE BRUGSFORENING
Tilknyttet som uddelerDato: 01.04.1998
Registreringsdato: 01.04.1998
Blå bog (fortsat)
Bjarke har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Uddeler
09.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Uddeler
01.04.1998 - 19.03.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 690' DKK (SJ. ODDE BRUGSFORENING).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.750' DKK (SJ. ODDE BRUGSFORENING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 20.438' DKK (LØGUMKLOSTER OG OMEGNS BRUGSFORENING).
En af de forbindelser som går igen i Bjarke' netværk er Søren Zeberg.