Inger Marie Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 1996 (28 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKRAVE BRUGSFORENING A.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 73' DKK SKRAVE BRUGSFORENING A.M.B.A. (2019) |
Største underskud: | -258' DKK SKRAVE BRUGSFORENING A.M.B.A. (2022) |
Største egenkapital: | 800' DKK SKRAVE BRUGSFORENING A.M.B.A. (2021) |
Største gæld: | 27' DKK SKRAVE BRUGSFORENING A.M.B.A. (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SKRAVE BRUGSFORENING A.M.B.A. (5 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1996 ved SKRAVE BRUGSFORENING A.M.B.A. i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Inger Marie Poulsen i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen den 18. marts 2002.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 viste et overskud på 73' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 1. december 2023.
Repræsentant (1)
-
KØBENHOVED FORSAMLINGSHUS
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.12.2022
Tidslinje (3)
-
KØBENHOVED FORSAMLINGSHUS
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022 -
SKRAVE BRUGSFORENING A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2002
Registreringsdato: 18.03.2002 -
SKRAVE BRUGSFORENING A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.1996
Registreringsdato: 26.03.1996
Blå bog (fortsat)
Inger har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
09.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.1996 - 18.03.2002
Ejerandel: Intet ejerskab