Jens Bjørn
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1998 (26 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JENS BJØRN HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 6.897' DKK LILLEGÅRDEN EL A/S (2022) |
Største underskud: | -8.125' DKK Hobro IK A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 24.207' DKK PBH 26.235 ApS (Nu: JENS BJØRN HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 31.855' DKK LILLEGÅRDEN EL A/S (2023) |
Flest årsværk: | 88 årsværk hos LILLEGÅRDEN EL A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JENS BJØRN HOLDING ApS (26 år 6 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1998 hos JENS BJØRN HOLDING ApS (tidligere PBH 26.235 ApS) som Ejer og Direktør. Jens Bjørn købte virksomheden JENS BJØRN HOLDING ApS den 1. marts 1998. Jens har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Direktør har Jens nu besiddet i 26 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 26 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 6.009' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JENS BJØRN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TDG PERFORMANCE ApS
Via JENS BJØRN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JENS BJØRN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.1998
Bestyrelsesposter (4)
-
EJENDOMSSELSKABET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.09.2018 -
HVIDEVARECENTRET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.09.2009 -
Hvidevarecentret Hobro Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2018 -
Vestergaards Hvidevarer ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.02.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
LILLEGÅRDEN EL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.01.2024
Registreringsdato: 07.01.2024 -
LILLEGÅRDEN EL A/S
Fratrådt som direktørDato: 04.01.2024
Registreringsdato: 04.01.2024 -
Hobro IK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.03.1998 - Stadig aktiv
Direktør
17.09.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jens Bjørn har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos LILLEGÅRDEN EL A/S der præsenterede et overskud på 6.897' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos Hobro IK A/S der præsenterede et underskud på 6.640' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 8 måneder fra 1998 til 2024 hos LILLEGÅRDEN EL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.009' DKK (PBH 26.235 ApS (Nu: JENS BJØRN HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.207' DKK (PBH 26.235 ApS (Nu: JENS BJØRN HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.482' DKK (LILLEGÅRDEN EL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Henning Amdi Pedersen.