Mogens Muff
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1998 (26 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDISK VEJMARKERING I/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 801.400' DKK EJENDOMSPARTNERSELSKABET AF 1/7 2003 (2019) |
Største underskud: | -434.929' DKK EJENDOMSPARTNERSELSKABET AF 1/7 2003 (2023) |
Største egenkapital: | 6.649.989' DKK EJENDOMSPARTNERSELSKABET AF 1/7 2003 (2022) |
Største gæld: | 2.479.130' DKK NCC DANMARK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1.535 årsværk hos NCC DANMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MUFF & THØGERSEN ApS (17 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1998 ved NORDISK VEJMARKERING I/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Mogens Muff i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen den 13. maj 2002.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 13. maj 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MUFF & THØGERSEN ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
MUFF & THØGERSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
CL SMED A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (171)
-
AKTIESELSKABET NY KALKBRÆNDERI
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022 -
PANKAS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022 -
FREDENSBORG VVS-TEKNIK A/S (Nu: FVT af 9. marts 2018 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2018
Registreringsdato: 30.11.2018
Blå bog (fortsat)
Mogens har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2013 - 27.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2013 - 27.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.05.2014 - 30.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2014 - 30.11.2018
Bestyrelsesmedlem
04.05.2017 - 30.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor ØRESTAD 4A P/S (Nu: Heimstaden Residential IV P/S) fremviste et overskud på 147.185' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor F.V.T. HOLDING, FREDENSBORG A/S (Nu: F.V.T. HOLDING, FREDENSBORG ApS) fremviste et underskud på 6.788' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 394.046' DKK (NCC DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 434.929' DKK (EJENDOMSPARTNERSELSKABET AF 1/7 2003).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.965.059' DKK (EJENDOMSPARTNERSELSKABET AF 1/7 2003).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 49' DKK (EJENDOMSSELSKABET AF JANUAR 2002 KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (Nu: Bestway GP ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Ulla Birgitte Thøgersen.