Tina Lind
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | K.B. INVEST VIBY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af K.B. INVEST VIBY A/S (12 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1998 ved K.B. INVEST VIBY A/S (tidligere MALERFIRMA KAJ BROHOLT VIBY A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Tina Lind i 12 år 9 måneder, før fratrædelsen den 25. januar 2011.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 25. januar 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tina Broholt Lind
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Tina Broholt Lind (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.12.2023
Registreringsdato: 08.12.2023 -
MALERFIRMA KAJ BROHOLT VIBY A/S (Nu: K.B. INVEST VIBY A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2011
Registreringsdato: 25.01.2011 -
MALERFIRMA BROHOLT A/S (Nu: BL FINANS JYLLAND ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2005
Registreringsdato: 28.02.2005
Blå bog (fortsat)
Tina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
31.03.1998 - 25.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2002 - 28.02.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Tina har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 9 måneder fra 1998 til 2011 hos K.B. INVEST VIBY A/S.