Kenneth Stephen Krogh
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRIMAGAZ DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 17.986' DKK VIKING ENERGI HOLDING A/S (Nu: Holdingselskabet VE af 30-11-2022 A/S) (2022) |
Største underskud: | -15.966' DKK PRIMAGAZ DANMARK A/S (2016) |
Største egenkapital: | 44.081' DKK VIKING ENERGI HOLDING A/S (Nu: Holdingselskabet VE af 30-11-2022 A/S) (2022) |
Største gæld: | 108.012' DKK PRIMAGAZ DANMARK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 65 årsværk hos PRIMAGAZ DANMARK A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af PRIMAGAZ DANMARK A/S (13 år 11 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1998 hos PRIMAGAZ DANMARK A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Kenneth Stephen Krogh i 13 år 11 måneder, før stoppet d. 31. marts 2012.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 11.811' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KSK-INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Holdingselskabet VE af 30-11-2022 A/S
Via KSK-INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
KSK-INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2012 -
Holdingselskabet VE af 30-11-2022 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
Holdingselskabet VE af 30-11-2022 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
VIKING ENERGI A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
VIKING ENERGI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
KSK-INVEST ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2016
Registreringsdato: 01.07.2016
Blå bog (fortsat)
Kenneth har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40,3% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.10.2012 - 30.11.2022
Ejerandel: 40,3% -
Reel ejer
01.10.2012 - Stadig aktiv
Direktør
10.10.2012 - Stadig aktiv
Ejer
28.05.2014 - 30.06.2016
Ejer
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.05.1998 - 31.03.2012
Bestyrelsesmedlem
01.12.2004 - 31.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kenneth Stephen Krogh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KSK-INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 17.055' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Holdingselskabet VE af 30-11-2022 A/S (40,3%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Kenneth Stephen Krogh, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor VIKING ENERGI HOLDING A/S (Nu: Holdingselskabet VE af 30-11-2022 A/S) kunne offentliggøre et overskud på 17.986' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor HOLDINGSELSKABET AF 1. OKTOBER 2012 ApS (Nu: KSK-INVEST ApS) kunne offentliggøre et underskud på 408' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.811' DKK (PRIMAGAZ DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 43.543' DKK (PRIMAGAZ DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.559' DKK (VIKING ENERGI HOLDING A/S (Nu: Holdingselskabet VE af 30-11-2022 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Brian Sønderby Pedersen.