Egon Marinus Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 7. maj 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | GANLØSE FRITIDSBYG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 226' DKK VICH 5088 ApS (Nu: GANLØSE FRITIDSBYG ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -489' DKK VICH 5088 ApS (Nu: GANLØSE FRITIDSBYG ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.705' DKK VICH 5088 ApS (Nu: GANLØSE FRITIDSBYG ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 2.994' DKK VICH 5088 ApS (Nu: GANLØSE FRITIDSBYG ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos VICH 5088 ApS (Nu: GANLØSE FRITIDSBYG ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af GANLØSE FRITIDSBYG ApS (26 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1998 ved GANLØSE FRITIDSBYG ApS (tidligere VICH 5088 ApS) i hvervet som Direktør og Ejer. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Egon af: Charley Christiansen. Rollen som Direktør og Ejer havde Egon i 25 år 11 måneder, før fratrædelsen den 17. april 2024.
Virksomheden opererede indenfor branchen opførelse af bygninger. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2013-14 viste et overskud på 226' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 27. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GANLØSE FRITIDSBYG ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
VICH 5088 ApS (Nu: GANLØSE FRITIDSBYG ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
VICH 5088 ApS (Nu: GANLØSE FRITIDSBYG ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.05.1998
Registreringsdato: 07.05.1998 -
VICH 5088 ApS (Nu: GANLØSE FRITIDSBYG ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 07.05.1998
Registreringsdato: 07.05.1998
Blå bog (fortsat)
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor VICH 5088 ApS (Nu: GANLØSE FRITIDSBYG ApS) landede et overskud på 226' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor VICH 5088 ApS (Nu: GANLØSE FRITIDSBYG ApS) landede et underskud på 489' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Egon' netværk er Torben Lund.