Jørgen Abildgaard
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCAN STONE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 409' DKK ZENLICA HOLDING ApS (Nu: ZENLICA ApS) (2022) |
Største underskud: | -28' DKK Zenlica Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.507' DKK Zenlica Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 1.312' DKK ZENLICA HOLDING ApS (Nu: ZENLICA ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ZENLICA HOLDING ApS (Nu: ZENLICA ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af ZENLICA ApS (18 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2004 i SCAN STONE A/S i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jørgen Abildgaard i 1 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 23. februar 2006.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor detailhandel med andre varer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. februar 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Zenlica Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ZENLICA ApS
Via Zenlica Holding ApS -
ActiveAir ApS
Via Zenlica Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Zenlica Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2021 -
ActiveAir ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2021 -
ZENLICA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2006
Tidslinje (14)
-
ActiveAir ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
ZENLICA HOLDING ApS (Nu: ZENLICA ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021 -
Zenlica Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via Zenlica Holding ApS -
Ejer og Direktør
26.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.03.2006 - 26.05.2021
Direktør og Reel ejer
13.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.06.2009 - 27.07.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.03.2006 - 18.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Abildgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Zenlica Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.481' DKK. Gennem holdingselskabet Zenlica Holding ApS har Jørgen derfor også andele i ZENLICA ApS (100%) & ActiveAir ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jørgen Abildgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ZENLICA HOLDING ApS (Nu: ZENLICA ApS) kunne fremvise et overskud på 409' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Zenlica Holding ApS kunne fremvise et underskud på 28' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 81' DKK (ActiveAir ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28' DKK (Zenlica Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.481' DKK (Zenlica Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 272' DKK (ActiveAir ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Henrik Andersen.